Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Droneartisten IVS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvindbjergvej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Legale ejere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Navne: R.G. Sand IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Reelle ejere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Stiftere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-02-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Robin Grønborg Sand (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvindbjergvej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Direktion: Robin Grønborg Sand (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Navne: R.G. Sand IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Reelle ejere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Stiftere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-07-06 tilføjes Vedtægter: 2017-07-06 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)