Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Turkisvej 1, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Legale ejere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: CCVD IVS (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Reelle ejere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Stiftere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Christian Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-07 tilføjes Reelle ejere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turkisvej 1, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Direktion: Christian Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Navne: CCVD IVS (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Stiftere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Vedtægter: 2017-07-06 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MurermesterChristianJørgensen IVS. (offentliggjort 2019-12-08)