Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: CBC HOLDING, VINDUM ApS, NHL HOLDING, BJERRING ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: KSN Industri Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 16, 8643 Ans By (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-22 tilføjes Binavne: Meganice ApS, Ans El-forretning ApS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Direktion: Henrik Lau Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive brugskunst forretning samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Legale ejere: KSN INDUSTRI A/S, KSN Industri Holding ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-22 fjernes Legale ejere: KSN INDUSTRI A/S (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-22 tilføjes Navne: HosNynne ApS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lau Larsen, Carsten Brødsgaard Christensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Stiftere: KSN INDUSTRI A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Vedtægter: 2017-06-22 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-06)