Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kapital | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Palle Ørtoft (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-24 tilføjes Legale ejere: FAM. SKAGEN-HOLDING A/S, ZUGGI HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-23 fjernes Legale ejere: MULTI-BOLIG ApS (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-24 tilføjes Reelle ejere: Inge Ørtoft, Dennis Skagen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2017-11-23 fjernes Reelle ejere: Dennis Skagen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 4, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Direktion: Dennis Skagen (direktør) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Legale ejere: MULTI-BOLIG ApS (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-07-05 tilføjes Navne: Skansehøj Invest ApS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Reelle ejere: Dennis Skagen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Stiftere: MULTI-BOLIG ApS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Vedtægter: 2017-07-05 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-06)