Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsikevej 16, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Legale ejere: Helle Gert Gebuhr, Hy5 Holding IVS, CMA HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Navne: Innosurge Hips & Knees ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Reelle ejere: Claus Bayer Jørgensen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Stiftere: Heinz Kvottrup Lorentzen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 fjernes Bestyrelse: Michael Maigaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 fjernes Direktion: Heinz Kvottrup Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsikevej 16, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsikevej 16, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 tilføjes Legale ejere: Hy5 Holding IVS, CMA HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: CMA HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-06 tilføjes Reelle ejere: Claus Bayer Jørgensen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-04-06 fjernes Reelle ejere: Michael Maigaard Nielsen, Heinz Kvottrup Lorentzen (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening eller af et bestyrelsesmedlem og et medlem af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-10-17 tilføjes Bestyrelse: Michael Maigaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-10-17 tilføjes Direktion: Heinz Kvottrup Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-10-16 fjernes Direktion: Heinz Kvottrup Lorentzen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Vedtægter: 2017-10-17 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsikevej 16, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-07-06 tilføjes Direktion: Heinz Kvottrup Lorentzen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel med implantater og dermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: CMA HOLDING RANDERS ApS, Helle Gert Gebuhr (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-07-06 tilføjes Navne: Innosurge Hips & Knees ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Maigaard Nielsen, Heinz Kvottrup Lorentzen (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Stiftere: Heinz Kvottrup Lorentzen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-07-06 tilføjes Vedtægter: 2017-07-06 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)