Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlyststien 24, 1. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-03 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: Ahmad Nasser Abou-Taha (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Navne: k.A.transport IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Reelle ejere: Ahmad Nasser Abou-Taha (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Stiftere: Ahmad Nasser Abou-Taha (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-02-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Ahmad Nasser Abou-Taha (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Alev Özer, Ahmad Nasser Abou-Taha (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Alev Özer (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Alev Özer, Ahmad Nasser Abou-Taha (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-01 fjernes Reelle ejere: Alev Özer (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlyststien 24, 1. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: Ahmad Nasser Abou-Taha (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-07-03 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at køre transport (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-03 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Navne: k.A.transport IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Stiftere: Ahmad Nasser Abou-Taha (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)