Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 tilføjes Binavne: Import.dk ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 tilføjes Navne: Import ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Navne: Grata 1 ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 tilføjes Vedtægter: 2024-08-09 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-06-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 tilføjes Reelle ejere: Sarah Marie Veggerby Pedersen, Noah Christian Veggerby Pedersen, Peter Veggerby Pedersen (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Wilhelm Tore Stefan Bjarnvik (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-05-30 fjernes Reelle ejere: Peter Veggerby Pedersen (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 19, 9670 Løgstør (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Peter Veggerby Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning samt køb og salg af fast ejendom og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-04 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Legale ejere: Grata ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Navne: Grata 1 ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Reelle ejere: Peter Veggerby Pedersen, Wilhelm Tore Stefan Bjarnvik (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2017-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Stiftere: Grata ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Vedtægter: 2017-07-04 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-05)