Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Uggeløse Bygade 97, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Direktion: Martin Simonsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-22 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Legale ejere: Martin Simonsen, Christian Bruun Frederiksen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Navne: Frederiksen & Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Reelle ejere: Martin Simonsen, Christian Bruun Frederiksen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Stiftere: Martin Simonsen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uggeløse Bygade 97, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Direktion: Martin Simonsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, herunder at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-22 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Legale ejere: Martin Simonsen, Christian Bruun Frederiksen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Navne: Frederiksen & Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Reelle ejere: Martin Simonsen, Christian Bruun Frederiksen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Stiftere: Martin Simonsen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Vedtægter: 2017-06-22 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSEN & SIMONSEN VVS ApS. (offentliggjort 2017-09-08)