Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 38, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-04 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Legale ejere: Benny Preben Jensen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Navne: Icon Consulting IVS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Stiftere: Benny Preben Jensen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-07-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-08-23 fjernes Direktion: Benny Preben Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 38, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Benny Preben Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-07-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at rådgive inde for IT branchen, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-04 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Legale ejere: Benny Preben Jensen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Navne: Icon Consulting IVS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Stiftere: Benny Preben Jensen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2017-07-04 tilføjes Vedtægter: 2017-07-04 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-30)