Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 33, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: Feras Korawy (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Navne: EL MULTI SERVICE ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Stiftere: Feras Korawy (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-09-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-03 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 fjernes Direktion: Feras Korawy (direktør) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 33, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Feras Korawy (direktør) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre el-installation af alle typer i bygninger og anlæg, herunder gade belysning, trafiksignalanlæg og solfangere til strøm. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Feras Korawy (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: EL MULTI SERVICE ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Feras Korawy (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)