Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Bibranche | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helligdomsvej 15, 3760 Gudhjem (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Binavne: Tømrer Mads Kettel IVS, Marie Dørffer Kettel IVS, Kettel Consult IVS, Helligdomsvej 15 Handel IVS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-04-02 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Mads Kettel (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: Helligdomsvej 15 IVS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Mads Kettel (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Stiftere: Mads Kettel (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Mads Kettel (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-04-02 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-14 tilføjes Direktion: Mads Kettel (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 fjernes Direktion: Mads Kettel (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helligdomsvej 15, 3760 Gudhjem (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-01 fjernes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-01 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-01 tilføjes Binavne: Tømrer Mads Kettel IVS, Marie Dørffer Kettel IVS, Kettel Consult IVS, Helligdomsvej 15 Handel IVS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Mads Kettel (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Selskabet formål er ar drive aktiviteter indenfor håndværk, turisme og wellness. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Mads Kettel (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Helligdomsvej 15 IVS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Kettel (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Mads Kettel (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)