Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KADAVER ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Giesegårdsvej 23, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Direktion: Jacob Klintrup (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-21 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Legale ejere: Jacob Klintrup (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-06-21 tilføjes Navne: Jacob Klintrup Holding ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Reelle ejere: Jacob Klintrup (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Stiftere: Jacob Klintrup (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)