Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorbassevej 12, 6622 Bække (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: J. Michaelsens Gade 2, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kal@eurpro.eu (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2017-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FermBiotics Holding ApS. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: J. Michaelsens Gade 2, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: Kasper Legarth (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-03 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Rasmus Legarth, Anders Legarth, Kasper Legarth (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-03 tilføjes Navne: Brdr. Legarth Holding ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Legarth, Anders Legarth, Kasper Legarth (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Stiftere: Kasper Legarth, Anders Legarth (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)