Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: Saga@saga-shipping.dk (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Gaj Rosenkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Lars Hjortebjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-02-22 tilføjes Bestyrelse: Anne Boysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-22 fjernes Bestyrelse: Peter Ørum Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: Peter Ørum Møller (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-22 fjernes Direktion: Leo Skjødt Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Skipper (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2020-01-01 fjernes Bestyrelse: Robert Steen Kledal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-09-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Hjortebjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-09-02 fjernes Bestyrelse: Søren Westerskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-15 fjernes Bestyrelse: Gert Frost (formand) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-01-12 tilføjes Bestyrelse: Gert Frost (formand) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-01-11 fjernes Bestyrelse: Robert Steen Kledal (formand) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Legale ejere: Danpilot - Lodseriet Danmark, SAGA SHIPPING A/S (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-01-11 fjernes Legale ejere: SAGA SHIPPING A/S (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oliekajen 7, 9990 Skagen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Bestyrelse: Robert Steen Kledal (formand) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-20 tilføjes Direktion: Leo Skjødt Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-12-20 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive lodserivirksomhed samt forestå mooring master services og dertil knyttede maritime ydelser (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-20 tilføjes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Legale ejere: SAGA SHIPPING A/S (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-20 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Navne: SkawPilot ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Navne: KR 1878 ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Vedtægter: 2017-12-20 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: KR 1878 ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)