Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 tilføjes Legale ejere: Anita Nielsen (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2022-07-15 fjernes Legale ejere: Anita Nielsen (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2022-07-16 tilføjes Reelle ejere: Rune Raun Jensen, Anita Nielsen (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2022-07-15 fjernes Reelle ejere: Rune Raun Jensen, Anita Nielsen (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-18 tilføjes Binavne: Raun Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Raun Consult ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Raun Consult IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarø 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarø 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarø 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: Anita Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Formål: At drive konsulent og rådgivningsvirksomhed (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-03 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: runeraun1976@yahoo.com (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Anita Nielsen, Rune Raun Jensen (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2017-07-03 tilføjes Navne: Raun Consult IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Rune Raun Jensen, Anita Nielsen (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Stiftere: Rune Raun Jensen, Anita Nielsen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)