Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Ejerskaber | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindland Roest ApS. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Niporo ApS. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Niporo ApS. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som konsulentvirksomhed samt leverandør i forbindelse med udvikling af nye, eller vedligeholdelse af eksisterende produkter, inden for lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer eller kosmetik i virksomheder, samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-05 tilføjes Navne: Lindland Roest ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Navne: Lindland Roest Holding ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-05 tilføjes Vedtægter: 2023-06-05 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amelies Vej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 248, 1. mf., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 248, 1. mf., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 60, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 60, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Randi Lindland Roest (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i andre selskaber, samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nr@lindlandroest.com (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Randi Lindland Roest, Nicklas Lindland Roest (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Lindland Roest Holding ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Randi Lindland Roest, Nicklas Lindland Roest (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Randi Lindland Roest, Nicklas Lindland Roest (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)