Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SSC Holding 2021 ApS (CVR 42538787) | 10.07.2021 | 26.02.2024 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
JSC Holding Aarhus 2021 ApS (CVR 42539864) | 10.07.2021 | 26.02.2024 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Kim Sand Christensen | 03.07.2017 | 09.07.2021 | 100,00% | 100,00 % |