Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-04 tilføjes Direktion: Ida Frederikke Engbirk (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-04 fjernes Direktion: Per Engbirk (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-04 tilføjes Vedtægter: 2024-03-04 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Studsgade 4BC ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Reelle ejere: Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Engbirk Holding II ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundshøjevej 4, 8420 Knebel (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Per Engbirk (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt enhver virksomhed der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Studsgade 3 ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Stiftere: Per Engbirk (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)