Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Binavne | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 19, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Hjemmeside: www.torarenni.dk (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: jk@3xatk.dk (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Legale ejere: 3XATK ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Navne: Torarenni ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Reelle ejere: Jan Kristensen (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Stiftere: Jan Kristensen (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Skov Nielsen Holding ApS. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 Statstidende Dekret
Den 2022-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Jan Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 19, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Helleløkken 2, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@3xatk.dk (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-10 fjernes Binavne: Amalie Torarenni IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 45.200,00 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: Torarenni ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: Torarenni Dance Studio IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: 3XATK ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Jan Kristensen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Jan Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Jan Kristensen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Kristensen (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleløkken 2, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-30 tilføjes Binavne: Amalie Torarenni IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Hjemmeside: www.torarenni.dk (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: Torarenni Dance Studio IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Stiftere: Jan Kristensen (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-06-30)