Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Procleaning ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2021-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Wonders ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2024-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 17, 3320 Skævinge (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-28 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-31 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Navne: HFP Kapital ApS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Stiftere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-26 Statstidende Dekret
Den 2022-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Henrik Fyrstenborg Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-06-21 tilføjes Navne: HFP Kapital ApS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-06-20 fjernes Navne: Hfp Kapital IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 17, 3320 Skævinge (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 6, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-31 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2019-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-29 tilføjes Direktion: Henrik Fyrstenborg Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Henrik Fyrstenborg Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 6, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-06-28 tilføjes Direktion: Henrik Fyrstenborg Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af kapitalandele og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-28 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2017-06-28 tilføjes Navne: Hfp Kapital IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2017-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Stiftere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)