Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Georgs Vej 17, 1., 3060 Espergærde (offentliggjort 2024-01-07)
Den 2024-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 12, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-01-07)
Den 2024-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 12, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-01-07)
Den 2024-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tonnystig@icloud.com (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYGklinikken ApS. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 36, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 36, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 36, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 36, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Tonny Stig Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Tonny Stig Rasmussen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: Rygklinikken Holding ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Tonny Stig Rasmussen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Stiftere: Tonny Stig Rasmussen (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)