Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | ||||
Revisor | Reelle ejere | Bestyrelse | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hjemmeside | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI II ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2022-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Phinder Holding ApS. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-15 tilføjes Binavne: Phinder A/S (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-12-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-11 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-10-30 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-10-29 fjernes Reelle ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-06-16 tilføjes Bestyrelse: Göran Lindö (formand) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Bestyrelse: Karsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 555.561,00 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 tilføjes Vedtægter: 2023-06-16 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Bestyrelse: Kamran Jamshidi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-01-16 fjernes Reelle ejere: Jonas Voldbjerg Andersen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-15 fjernes Reelle ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 4., 1150 København K (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 2., 1105 København K (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Bestyrelse: Karsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-10-03 fjernes Bestyrelse: Fritz Wolfgang Rendemann (formand) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: support@cookieinformation.com (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@cookieinformation.com (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-04-04 tilføjes Bestyrelse: Andreas Færk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Kirk Kapital Strategic Investments A/S, Cookie Information Holding A/S (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Rendemann Holding ApS, Voldbjerg Holding ApS, Kirk Kapital Strategic Investments A/S (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 2., 1105 København K (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 2. th., 1051 København K (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@cookieinformation.com (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@cookieinformation.com (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-30 tilføjes Bestyrelse: Jonas Voldbjerg Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-30 fjernes Bestyrelse: Hanne Påbøl Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 555.560,00 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Rendemann Holding ApS, Voldbjerg Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-14 fjernes Legale ejere: Rendemann Holding ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-15 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rendemann, Jonas Voldbjerg Andersen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2018-10-14 fjernes Reelle ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 2. th., 1051 København K (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 2. th., 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Bestyrelse: Hanne Påbøl Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: Cookie Information A/S (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-23 fjernes Navne: Cookie Information ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 2. th., 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 9, 3., 1250 København K (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2018-07-15 tilføjes Hjemmeside: https://cookieinformation.com (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2018-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cookieinformation.com (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 9, 3., 1250 København K (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2017-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Halvmånen 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-18 tilføjes Legale ejere: Rendemann Holding ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-08-18 fjernes Legale ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halvmånen 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Karsten Rendemann (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT service og anden efter ledelsens skøn hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-29 tilføjes Navne: Cookie Information ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2017-06-29 tilføjes Stiftere: Karsten Rendemann (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)