Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Morten Stick (direktør) (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: BECH HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Sticks Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Bech Nielsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Morten Stick (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: BECH HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Rasmus Bech Nielsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Legale ejere: Sticks Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Morten Stick (direktør) (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Morten Stick, BECH HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Morten Stick (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: Ramo Byg & Montage ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Bech Nielsen, Morten Stick (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Stiftere: Morten Stick, BECH HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)