Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevej 4, 3320 Skævinge (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Marco Lo Manto (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af kantine, herunder cateringvirksomhed samt efter ledelsen skøn virksomhed forbundet hermed (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: marco@lomanto.dk (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Marco Lo Manto (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: Lomanto Catering ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Marco Lo Manto (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Stiftere: Marco Lo Manto (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)