Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Bibranche | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EPICENT PUBLIC RELATIONS A/S. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2023-06-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Søllingvraa Jensen (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Gudrun Petersdatter Fink (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Søllingvraa Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Søllingvraa Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Christian Fink Buhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Hjemmeside: epicent.net (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ejd@epicent.net (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: ejd@epc.as (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-15 tilføjes Binavne: EPICENT LAVELLA DANMARK A/S, EPICENT GROUP A/S, CARTAGENA A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 fjernes Binavne: CARTAGENA INTERNATIONAL A/S, CARTAGENA GROUP A/S, AUTHOR AUTHOR A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-03 tilføjes Bestyrelse: Gudrun Petersdatter Fink (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-09-03 fjernes Bestyrelse: Rune Bruun Hansen (formand) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: EPICENT MANAGEMENT DANMARK A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: CARTAGENA A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Bestyrelse: Rune Bruun Hansen (formand) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Bjarke Jonathan Bekke-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ejd@epc.as (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Christiansen (formand) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-05-04 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lund-Petersen (formand) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 12, 8250 Egå (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lund-Petersen (formand) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-27 tilføjes Binavne: CARTAGENA INTERNATIONAL A/S, CARTAGENA GROUP A/S, AUTHOR AUTHOR A/S, EPICENT RELATIONS GROUP A/S, EPC EJENDOMME II A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-06-27 tilføjes Direktion: Christian Fink Buhl (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, at eje og udleje ejendomme, investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Legale ejere: Christian Fink Buhl (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-06-27 tilføjes Navne: CARTAGENA A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-06-27 tilføjes Reelle ejere: Christian Fink Buhl (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Stiftere: Christian Fink Buhl (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Vedtægter: 2017-06-27 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)