Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure III K/S. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI III US AIV QFPF K/S. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2024-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 387.319.768,00 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-30 tilføjes Vedtægter: 2024-06-30 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 352.808.259,00 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-04-10 tilføjes Vedtægter: 2024-04-10 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 312.310.085,00 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-12-31 tilføjes Vedtægter: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 254.281.630,00 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-10-06 tilføjes Vedtægter: 2023-10-06 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-09-25 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kildegaard Styrk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Bestyrelse: Frank Cederbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 233.824.797,00 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-08-03 tilføjes Vedtægter: 2023-08-03 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 219.417.585,00 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-05-03 tilføjes Vedtægter: 2023-05-03 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 210.271.038,00 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Johannes Bill Ladegaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Carsten Warren Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 268.365.492,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-08-04 tilføjes Vedtægter: 2022-08-04 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 260.447.372,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-12 tilføjes Vedtægter: 2022-05-12 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 290.142.034,00 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 297.669.988,00 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 267.975.326,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 365.411.574,00 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 396.452.180,00 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 360.479.893,00 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 274.521.097,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 227.879.988,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 153.690.491,00 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 110.917.673,00 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Velløv (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-15 fjernes Bestyrelse: Lars Ingemann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 79.657.484,00 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 tilføjes Direktion: Carsten Warren Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2018-02-15 fjernes Direktion: Morten Schou (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Ingemann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Binavne: Pædagogernes Pension Invest Holding P/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Morten Schou (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i Copenhagen Infrastructure III K/S. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: PBU Invest Holding P/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Stiftere: Simon Krogh (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)