Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Binavne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Ahmet Furkan Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Ahmet Furkan Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Ahmet Furkan Yetik (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-22 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Binavne: Elite biler ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-03-29 tilføjes Direktion: Ahmet Furkan Yetik (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-18 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-03-18 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: Ahmet Furkan Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: Hamza Gül (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Ahmet Furkan Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Hamza Gül (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: Hamza Gül (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Hamza Gül, Guven Yetik (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-18 fjernes Reelle ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Guven Yetik (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive, handelsvirksomhed indenfor bil pleje og lignende, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed der efter direktionens skøn forbunden dermed. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-29 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Hjemmeside: www.elitebilplejecenter.dk (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@elitebilplejecenter.dk (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: Guven Yetik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Navne: Elite Bilpleje Center ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Stiftere: Guven Yetik (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)