Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Legale ejere: J. Arp-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: ASN 2020 Holding ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Reelle ejere: Jesper Arp-Hansen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Reelle ejere: Anders Søgaard Nielsen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Binavne: Teamudvikling ApS, Firmafester ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Binavne: Goteam.dk ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-07 tilføjes Navne: GoTeam ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-06 fjernes Navne: GoTeam - Teambuilding ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-07 tilføjes Vedtægter: 2022-01-07 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: ASN 2020 Holding ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: Anders Søgaard Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttegade 10, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Navne: GoTeam - Teambuilding ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-09-16 fjernes Navne: Vertical Development ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Vedtægter: 2019-09-17 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-09-11 tilføjes Binavne: Vertical Development ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-11 tilføjes Hjemmeside: https://goteam.dk (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-10 fjernes Hjemmeside: www.vertical.dk (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: post@goteam.dk (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: info@vertical.dk (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-03 tilføjes Binavne: København Teambuilding ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Binavne: Goteam.dk ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-03-15 tilføjes Legale ejere: Anders Søgaard Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-03-15 fjernes Legale ejere: Anders Vedberg Hjortlund Jensen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Søgaard Nielsen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-03-15 fjernes Reelle ejere: Anders Vedberg Hjortlund Jensen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttegade 10, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: C Steinckesvej 13, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Hjemmeside: www.vertical.dk (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-02-12 tilføjes Direktion: Anders Søgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-02-12 fjernes Direktion: Anders Vedberg Hjortlund Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: C Steinckesvej 13, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-06-21 tilføjes Direktion: Anders Vedberg Hjortlund Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhedsrådgivning og teambuilding events for private og virksomheder og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vertical.dk (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-06-21 tilføjes Legale ejere: Anders Vedberg Hjortlund Jensen, Steffen Thaagaard Andreasen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-06-21 tilføjes Navne: Vertical Development ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-06-21 tilføjes Reelle ejere: Anders Vedberg Hjortlund Jensen, Steffen Thaagaard Andreasen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Stiftere: Steffen Thaagaard Andreasen, Anders Vedberg Hjortlund Jensen (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)