Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-17 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 82, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Anders Georg Markvardt (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og eje kapitalandele i unoterede selskaber, fordringer, m.v. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-29 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@nestor-wise.dk (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: Anders Georg Markvardt (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-29 tilføjes Navne: Markvardt Invest ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Georg Markvardt (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Stiftere: Anders Georg Markvardt (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)