Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Legale ejere: IM Holding Vrå ApS, Teo Holding ApS, Leon Holding Vrå ApS, Bo & Co Holding ApS, KIMBO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: KIMBO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-11-29 tilføjes Reelle ejere: Arne Lindhardt Andersen (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Arne Lindhardt Andersen (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-11-26 tilføjes Direktion: Feri Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 7, 9760 Vrå (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Arne Lindhardt Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt projektudvikling (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-29 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: KIMBO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-06-29 tilføjes Navne: Kimbo Byg ApS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Arne Lindhardt Andersen, Arne Lindhardt Andersen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-06-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Stiftere: KIMBO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-29)