Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 135, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-11-29 tilføjes Bestyrelse: Karsten Laursen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Peeter Kinnunen (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-29 tilføjes Legale ejere: AP Ejendomme P/S (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Corem Denmark ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Navne: KB32 ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Navne: Corem KB32 ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsens formand, af direktionen i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Vedtægter: 2023-11-29 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-15 tilføjes Direktion: Eva Margareta Landén (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-04-15 fjernes Direktion: Annica Ruth Pettersson (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-15 tilføjes Navne: Corem KB32 ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-04-14 fjernes Navne: Klövern KB32 ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-15 tilføjes Vedtægter: 2022-04-15 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 6, 1., 1260 København K (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-04 tilføjes Direktion: Annica Ruth Pettersson (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-05-04 fjernes Direktion: Marja Liisa Suutarinen (direktør) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-04 tilføjes Legale ejere: Corem Denmark ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-05-04 fjernes Legale ejere: Genesta GNRE II Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-04 tilføjes Navne: Klövern KB32 ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-05-03 fjernes Navne: GNDEN Kalvebod Brygge 32 ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-05-04 tilføjes Vedtægter: 2021-05-04 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 6, 1., 1260 København K (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 1., 1457 København K (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-14 tilføjes Direktion: Anders Yngve Palmgren (direktør) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2019-05-14 fjernes Direktion: Jonas Berg (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-02-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom, som det ejer, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Vedtægter: 2017-09-28 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2017-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 1., 1457 København K (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2017-06-28 tilføjes Direktion: Jonas Berg (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og udleje fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-28 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Legale ejere: Genesta GNRE II Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2017-06-28 tilføjes Navne: GNDEN Kalvebod Brygge 32 ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2017-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Stiftere: Genesta GNRE II Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører sammen. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-29)