Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kennet Skyggelund Wienecke | 10.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Koch Jensen | 01.07.2018 | 10.01.2024 | direktør |
Søren Israelsen | 08.09.2017 | 01.07.2018 | adm. dir |
Michael Haaning | 28.06.2017 | 08.09.2017 | direktør |
Christian Hedegaard | 28.06.2017 | 08.09.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Willem Henrik Moltke | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kennet Skyggelund Wienecke | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Joachim Bernhard Knudsen | 01.01.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Mark Dixen | 01.01.2024 | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carl Willem Henrik Moltke | 24.10.2023 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mark Dixen | 24.10.2023 | 31.12.2023 | formand |
Neel Hjorth | 24.02.2023 | 01.05.2023 | suppleant |
Jason Anthony Cotta | 26.08.2019 | 24.10.2023 | formand |
Mikael Koch Jensen | 01.07.2018 | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mark Dixen | 08.09.2017 | 23.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Roholm Friis | 08.09.2017 | 26.08.2019 | formand |
Søren Israelsen | 08.09.2017 | 01.07.2018 | bestyrelsesmedlem |