Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: URBANO Holding ApS. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletterhagevej 15, 8420 Knebel (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Direktion: Steen Rene Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for URBANO Holding ApS. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-28 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Legale ejere: Steen Rene Nielsen, Nanna Marie Nielsen Olivarius (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Navne: SNO Holding ApS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Reelle ejere: Steen Rene Nielsen, Nanna Marie Nielsen Olivarius (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Stiftere: Steen Rene Nielsen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-28)