Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Andersen | 23.06.2017 | 28.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Andersen | 09.10.2018 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holm | 09.10.2018 | 28.06.2019 | formand |
Morten Tousgaard | 09.04.2018 | 09.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Robert Andersen | 09.04.2018 | 08.10.2018 | formand |
Vivi Sørensen | 23.06.2017 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frede Clausen | 23.06.2017 | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Robert Andersen | 23.06.2017 | 08.04.2018 | bestyrelsesmedlem |