Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvejen 30, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Blenstrupvej 9, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blenstrupvej 9, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Direktion: Peter Risgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: Peter Risgaard Sørensen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 tilføjes Navne: Tømrermester Peter-S ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Risgaard Sørensen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Stiftere: Peter Risgaard Sørensen (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-27)