Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 29, 4600 Køge (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Direktion: Kenneth Stokholm Falk (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-26 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Legale ejere: Kenneth Stokholm Falk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Navne: Bamses Design Byg IVS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Reelle ejere: Kenneth Stokholm Falk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Stiftere: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve entreprenørvirksomhed eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 29, 4600 Køge (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Kenneth Stokholm Falk (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Stokholm Falk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: Bamses Design Byg IVS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Stokholm Falk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 1, 2670 Greve (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 fjernes Navne: Bamses Design IVS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 1, 2670 Greve (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Direktion: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med design af tøj eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-26 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Navne: Bamses Design IVS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Stiftere: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)