Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UBT Marketing A/S. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2018-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: CTI Europe A/S. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2024-05-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-25 tilføjes Bestyrelse: Alain Etienne Pantel (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-24 fjernes Bestyrelse: Wyatt Harding (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-09-19 tilføjes Bestyrelse: Alain Etienne Pantel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-09-19 fjernes Bestyrelse: Dennis Adrian (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-01-05 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2018-01-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Bestyrelse: Wyatt Harding (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-04-10 fjernes Bestyrelse: Wyatt Harding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Bestyrelse: Wyatt Harding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Walgerholm 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Formål: Fondens formål er at yde støtte til økonomisk svage skoler, elever henholdsvis studerende både i Europa og i andre verdensdele. Støtten kan ydes som: 1. Individuel støtte til økonomisk svage elever/studerende til betaling for undervisning, studieophold og studierejser. 2. Bidrag til foreninger, institutioner eller organisationer eller andre fonde, der arbejder for forbedringer af undervisningsniveauet. 3. Andre former for støtte, f.eks. medvirken til institutionsbyggeri, f.eks. skoler og kirker. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Wyatt.Harding@ubteam.com (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: National Assist Fond "NAF" (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-04-07 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-27)