Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærbæk 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Erlevvej 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2017-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Slukefter Kro ApS. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2020-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansluk ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Erlevvej 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabenraavej 17, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabenraavej 17, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabenraavej 17, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabenraavej 17, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabenraavej 17, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabenraavej 17, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-06-23 tilføjes Direktion: Torben Harder Skaarup (direktør) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre kapitalselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-23 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Legale ejere: Slukefter Kro ApS, Torben Harder Skaarup (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-06-23 fjernes Legale ejere: Slukefter Kro ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Navne: Holdingselskab Ella 2017 ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Reelle ejere: Torben Harder Skaarup (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Stiftere: Torben Harder Skaarup (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Vedtægter: 2017-06-23 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-26)