Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 27, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Janick Carøe Bardorf Nordin, Louis Ståhle Jepsen (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Navne: JK Airways ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Janick Carøe Bardorf Nordin (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Stiftere: Janick Carøe Bardorf Nordin (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-10-06 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Janick Carøe Bardorf Nordin (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Legale ejere: Louis Ståhle Jepsen (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 27, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortvej 18, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Navne: JK Airways ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-05-21 fjernes Navne: JK Airways Energy ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortvej 18, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-06-19 tilføjes Direktion: Janick Carøe Bardorf Nordin (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for ventilationsfaget. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Legale ejere: Janick Carøe Bardorf Nordin (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Navne: JK Airways Energy ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-06-19 tilføjes Reelle ejere: Janick Carøe Bardorf Nordin (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Stiftere: Janick Carøe Bardorf Nordin (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)