Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemvang 14, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: cab@smaategn.dk (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2017-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SMÅTEGN ApS. (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Småtegn Fjerntolkning ApS. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemvang 14, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2017-06-21 tilføjes Direktion: Charlotte Antonette Brøndum (direktør) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, at udleje driftsmidler samt investere afkastet fra disse selskaber. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-21 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Legale ejere: Charlotte Antonette Brøndum (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-21 tilføjes Navne: CCBRNDUM ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Antonette Brøndum (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-06-21 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-06-21 tilføjes Stiftere: Charlotte Antonette Brøndum (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-26)