Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Baboian-Nielsen | 10.10.2022 | 06.03.2023 | direktør |
Thomas Kjørnæs | 08.09.2022 | 10.10.2022 | direktør |
Dennis Baboian-Nielsen | 26.08.2021 | 08.09.2022 | adm. dir |
Richard Jack Taylor | 04.09.2020 | 26.08.2021 | adm. dir |
Ronni Prøhl Hansen | 30.09.2019 | 04.09.2020 | adm. dir |
Dennis Baboian-Nielsen | 24.06.2017 | 16.04.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marcin Kilian | 15.12.2020 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Richard Jack Taylor | 04.09.2020 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ronni Poulsen | 04.09.2020 | 17.11.2020 | formand |
Kasper Prøhl Hansen | 30.09.2019 | 20.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ronni Poulsen | 24.06.2017 | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Richard Jack Taylor | 24.06.2017 | 03.09.2020 | formand |
Dennis Baboian-Nielsen | 24.06.2017 | 16.04.2019 | bestyrelsesmedlem |