Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Kapital | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mastruphøjvej 12, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelvangsvej 205, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-31 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-08 tilføjes Direktion: Lars Tovgaard Skjøtt (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-08 tilføjes Legale ejere: LT INVEST 1 ApS, INVEST 1. ApS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-08 fjernes Legale ejere: BYGGEFIRMA BJARNE TOVGAARD NIELSEN ApS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-07 fjernes Legale ejere: LT INVEST 1 ApS, INVEST 1. ApS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-08 tilføjes Reelle ejere: Lars Tovgaard Skjøtt, Søren Tovgaard (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-08 tilføjes Vedtægter: 2022-02-08 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Bjarne Tovgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: LT INVEST 1 ApS, INVEST 1. ApS, BYGGEFIRMA BJARNE TOVGAARD NIELSEN ApS, Mosbjerg 5 ApS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: BYGGEFIRMA BJARNE TOVGAARD NIELSEN ApS (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2017-11-30 fjernes Reelle ejere: Bjarne Tovgaard Nielsen (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2017-10-31 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelvangsvej 205, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2017-06-23 tilføjes Direktion: Bjarne Tovgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2017-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive landbrug og marker samt udlejning. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-23 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Legale ejere: BYGGEFIRMA BJARNE TOVGAARD NIELSEN ApS (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-06-23 tilføjes Navne: Mosbjerg ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Tovgaard Nielsen (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2017-06-23 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-23 tilføjes Stiftere: Bjarne Tovgaard Nielsen (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2017-06-23 tilføjes Vedtægter: 2017-06-23 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-23)