Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søegårdsvej 21, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Lars Skov (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-23 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Navne: Alslev Brolægning IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Stiftere: Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søegårdsvej 21, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Direktion: Lars Skov (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre anlægsarbejder herunder brolægningsarbejde samt anden entreprenørarbejder. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-23 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Legale ejere: Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Navne: Alslev Brolægning IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Reelle ejere: Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Stiftere: Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Vedtægter: 2017-06-23 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)