Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-14 tilføjes Vedtægter: 2022-09-14 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: preben@borregaard.dk (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: preben@borregaard.dk (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: hd-regnskab@mail.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dallerupvej 73, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 tilføjes Direktion: Preben Thomas Borregaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: Michael Elley Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 tilføjes Legale ejere: Værsø Invest ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: OMJ INNOVATION HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 tilføjes Reelle ejere: Line Borregaard, Anne Brask Borregaard, Katrine Lerbech Borregaard, Preben Thomas Borregaard (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dallerupvej 73, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langballe 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hd-regnskab@mail.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-10 fjernes Direktion: Ole Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-08 tilføjes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-12-08 fjernes Reelle ejere: Ole Mortensen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-07 fjernes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen, Ole Mortensen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen, Ole Mortensen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langballe 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Ole Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, eje og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: OMJ INNOVATION HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: Emilies Plads II ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen, Ole Mortensen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-06-16 tilføjes Stiftere: OMJ INNOVATION HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-23)