Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-08 tilføjes Navne: Linde Klubben Vest (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 fjernes Navne: Linde Klubben Taulov (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-26 tilføjes Navne: Linde Klubben Taulov (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-04-25 fjernes Navne: AGA-Klubben Taulov (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-04 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: helene.holde@linde.com (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-04 tilføjes Navne: AGA-Klubben Taulov (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 fjernes Kontaktoplysninger: eva.hother.nissen@dk.aga.com (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 fjernes Navne: AGA-Klubben Taulov (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: C. F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: eva.hother.nissen@dk.aga.com (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Navne: AGA-Klubben Taulov (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-06-25)