Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Sylvester Skjærbæk | 01.12.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Dynnes Hansen | 22.06.2017 | 01.12.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Døssing | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Emmanuelle Coutanceau | 16.09.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pieter Jeroen Bakker | 16.09.2019 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Christgau | 22.06.2017 | 16.09.2019 | formand |
Emmanuelle Coutanceau | 22.06.2017 | 15.09.2019 | bestyrelsesmedlem |