Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-09 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: STAR VVS A/S. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Star VVS Energi A/S. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 tilføjes Reelle ejere: Kenn Haugaard Villadsen (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangsbjerggade 73, st., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Direktion: Kenn Haugaard Villadsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-22 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Legale ejere: Kenn Haugaard Villadsen (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-22 tilføjes Navne: Kenvil Holding ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-06-22 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-06-22 tilføjes Stiftere: Kenn Haugaard Villadsen (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Vedtægter: 2017-06-22 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-22)