Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Binavne | Vedtægter | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-22 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2017-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OLSEN EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-08 tilføjes Binavne: traesalgshop ApS (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Direktion: Anders Steen Olsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Legale ejere: Anders Steen Olsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: OI Group ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Steen Olsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Stiftere: Anders Steen Olsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-21)