Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 tilføjes Legale ejere: FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-09 fjernes Legale ejere: CPH HOLDINGS ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Legale ejere: FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-09 tilføjes Reelle ejere: Frank August Hansen (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-09 fjernes Reelle ejere: Charlotte Skaaning Jørgensen (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Reelle ejere: Frank August Hansen (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Legale ejere: FAH HOLDING, NÆSTVED ApS, CPH HOLDINGS ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Peter Ludvigsen, Frank August Hansen, Charlotte Skaaning Jørgensen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Peter Ludvigsen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-27 fjernes Reelle ejere: Frank August Hansen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Øverupvej 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverupvej 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2017-06-18 tilføjes Direktion: Frank August Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og bygning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-18 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Legale ejere: FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-06-18 tilføjes Navne: Tulipanparken II ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Reelle ejere: Frank August Hansen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Stiftere: FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Vedtægter: 2017-06-18 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-21)