Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Pæretræsdalen 21, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Interessenter: Mikkel Liep Nielsen, Magnus Emil Lindstrøm Larsen, Frederik Mauritsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: Aloehabornholm@gmail.com (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: Aløha I/S (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Mikkel Liep Nielsen, Frederik Mauritsen, Magnus Emil Lindstrøm Larsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pæretræsdalen 21, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsgade 25, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Aloehabornholm@gmail.com (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: magnus_larsen123@live.dk (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-07-02 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Liep Nielsen, Frederik Mauritsen, Magnus Emil Lindstrøm Larsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-07-01 fjernes Interessenter: Simon Dam-Hansen (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsgade 25, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-21 tilføjes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-06-21 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-06-21 tilføjes Interessenter: Simon Dam-Hansen, Mikkel Liep Nielsen, Magnus Emil Lindstrøm Larsen, Frederik Mauritsen (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: magnus_larsen123@live.dk (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-21 tilføjes Navne: Aløha I/S (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-06-18)